最新人事安徽一市任免两名副市长
大家好,今天小编带来最新人事安徽一市任免两名副市长的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
最新人事安徽一市任免两名副市长
人民网安徽
据蚌埠日报消息,6月30日,蚌埠市十六届人大常委会第二十次会议通过人事任免,决定任命:郭鹏为市人民政府副市长;决定免去:胡启望的市人民政府副市长职务。
公开资料显示,郭鹏,1976年1月出生,宁夏平罗人,管理学硕士。郭鹏长期在团中央工作,2018年4月开始,挂职任蚌埠市委常委、市政府党组成员、副市长。
胡启望,1968年7月出生,安徽庐江人,研究生学历,管理学硕士。2013年1月,胡启望任蚌埠市副市长,今年5月转任宣城市市委常委、政法委书记。
郭鹏简历
郭鹏,男,汉族,宁夏平罗人。1976年1月出生,中国人民大学劳动人事学院社会保障专业在职研究生毕业,管理学硕士。1999年7月参加工作,1995年4月入党。
1995.09—1999.07中国青年政治学院社会工作与管理系社会工作专业学生
1999.07—2000.07北京市朝阳区市政管理委员会干部
2000.08—2001.01团北京市朝阳区委组宣工作部干部
2001.01—2002.01团中央组织部组织处干事-2000.02—2001.02在团中央反邪教办公室工作-
2002.01—2003.07团中央组织部组织处副科级干事
2003.07—2006.11团中央组织部组织处正科级干事-其间:2004.09—2006.06中国人民大学劳动人事学院社会保障专业在职研究生-
2006.11—2008.01团中央组织部组织处副处长
2008.01—2009.07团中央组织部干部二处副处长
2009.07—2016.09团中央城市青年工作部社区工作处处长-其间:2010.12—2012.09任团中央驻山西省灵丘县扶贫工作队队长,挂职任灵丘县委常委、副县长;2015.09—2015.12中央党校中直分校青干班学习-
2016.09—2017.04团中央青年发展部处长-其间:2017.03—2017.05在江西省九江市永修县常态化下沉基层工作-
2017.04—2017.05中国青年企业家协会副秘书长人选
2017.05—中国青年企业家协会副秘书长
2017.10—中国青年企业家协会党委委员、副秘书长
2018.04—中国青年企业家协会党委委员、副秘书长,挂职蚌埠市委常委、市政府党组成员、副市长。-
图片简历来自蚌埠市政府官网
-
来源:
人民网安徽
-ID:rmwahpd-
杜延安的任免信息
2016年4月9日,亳州市召开领导干部会议,宣布安徽省委关于亳州市委市政府主要领导同志调整的决定。省委决定:杜延安同志提名为亳州市人民政府市长候选人。
2016年4月9日,亳州市三届人大常委会第四十七次会议决定任命杜延安为亳州市人民政府副市长、代理市长。
周天伟的任免信息
2015年9月22日,据安徽省黄山市政府网站“领导之窗”栏目显示,新任黄山市委常委周天伟任市委秘书长。
2015年10月28日,黄山市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过,决定免去周天伟的黄山市人民政府副市长职务。
后缀:最新人事!安徽一市任免两名副市长