济南新维度|济南书记市长先后出国访问为何去了这些地方
记者夏侯凤超
济南“走出去”招商,又有新动作。
6月30日至7月9日,济南市委副书记、市长于海田率济南市代表团访问德国、瑞士、匈牙利。就在一个月前,省委常委、济南市委书记刘强率济南市代表团曾访问韩国、日本。
在日渐激烈的城市竞争中,济南如何将诚意传递出去,为强省会建设注入新动力?一起从这两趟出国之旅中找答案。
建国初期,党和国家面临诸多困难与严峻考验。特别是由于日本侵华战争和三年多的全国内战,中国经济损失极大。为恢复和发展国民经济,我军许多将领脱下戎装转赴地方工作。而官至副国级,原济南市长,曾任上海市委副书记的谷牧,也是其中之一。
谷牧,1914年9月,出生于山东省荣成县。早年曾任山东省立第七乡村师范学校(今荣登师范学院)党支部书记。1934年,任北平左翼作家联盟主要负责人。1936年,任东北军第112师中共工作委员会书记。
抗日战争时期,谷牧历任山东分局统战部长,八路军第115师兼山东军区统战部部长,滨海军区第二军分区政委等职。他组织发动群众反奸诉苦,减租减息,全力发展生产,进一步改善了当地农民生活。
解放战争时期,谷牧历任中共中央华东局秘书长,滨海地委书记兼滨海军分区政委,新海连特委书记兼警备区政委等职。他组织发动干部、群众开展土地改革和参军支前运动,有力保障了淮海、渡江战役的胜利。
新中国成立后,谷牧担任济南市委书记、市长职务。他采取有力措施,恢复发展工业、全面完成土地改革,在济南逐步建立起了以国营经济为主导、多种经济成分并存的新民主主义经济模式。
1952年3月,谷牧调任上海市委宣传部部长,并历任华东局工业部部长,上海市委副书记等职。他主管上海工业、交通工作,在解决国营企业生产困难问题的同时,积极做好私营工商业者的工作,推动了上海私营工商业的社会主义改造。
1954年12月后,谷牧历任国家建委副主任,国务院第三办公室副主任,国家基建委主任,国家进出口管委会主任等职。
1978年,64岁的谷牧担任解放军基建工程兵政委、党委第一书记职务。5年时间里,他与工程兵主任李人林一道,为国家基本建设重点工程和国防工程的生力军、突击队建设,做出了重要贡献。
1980年,谷牧任中央书记处书记。1982年5月,任国务院国务委员。1988年4月,谷牧当选全国政协副主席职务。
2009年11月6日,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,我国经济建设战线的杰出领导人谷牧同志,因病医治无效,在北京逝世,享年96岁。
他在近80年的革命生涯中,对共产主义理想坚贞不渝,对党和人民无限忠诚,为民族独立、人民解放、新中国建立,为社会主义建设、改革开放和社会主义现代化建设事业,奉献了毕生精力,向谷牧同志致敬!
李华理的人物经历
1968年12月参加工作后任济南裕兴化工厂工人;
1971年2月入山东大学化学系学习;
1973年8月毕业后先后任济南裕兴化工厂技术员、车间副主任、副科长、科长,厂党委副书记;
1983年8月至1985年7月,中共中央党校培训部学习;
1986年3月至1991年6月,历任中共济南市委宣传部副部长,中共章丘县委副书记、县长,中共天桥区委副书记,副区长、区长;
1991年6月至1992年12月,中共济南市委常委、宣传部部长;
1992年12月至1997年12月,济南市人民政府副市长、党组成员;
1997年12月至1998年12月,中共济南市委常委,市人民政府副市长、党组成员;
1998年12月至2001年9月,中共长春市委常委、市人民政府副市长;
2001年9月至2003年5月, 中共济南市委副书记;
2003年5月至2012年1月,山东省工商行政管理局局长;
2012年1月起,不再担任山东省工商行政管理局局长,退休。
2012年2月16日增补为中国人民政治协商会议第十届山东省委员会委员。
谁下令拆除了济南的老火车站?
翟永浡下令拆除了济南的老火车站。
992年3月,市政府最终敲定拆除老火车站,1992年7月1日8时5分,正式拆除的。当时的市长应该是翟永浡 ,谢玉堂是1993年3月才成为济南市长的,这事儿跟他没关系。
这事情当时在全国的学术界可谓骂声一片,痛斥当局者“没有文化”,可惜当时没有网络,老百姓的的思想意识也没有现在这么开放,没有什么阻止的声音。
关于翟永浡:翟永浡,山东蓬莱人,1931年生。
履历:
1948年2月加入中国共产党。
1946年10月参加革命工作后任蓬莱县政府济众布厂干部,北海银行蓬莱办事处副股长。
1949年10月至1958年10月任人民银行蓬莱县支行股长、行长。
1958年10月至1960年4月任蓬莱县科委副主任,中共蓬莱县委宣传部副部长。
1960年4月任黄县北马公社党委书记。
1963年9月至1966年12月任中共蓬莱县委办公室主任,县委副书记、县长,主持县委工作。
1966年12月至1971年9月任中共蓬莱县委副书记、县革委副主任。
1971年9月至1975年6月任烟台地区革命委员会政治部副主任兼办公室主任,中共烟台地委秘书长。
1975年6月任中共招远县委书记、县革命委员会主任。
1976年8月任山东大学党委副书记、革委会副主任。
1978年2月至1983年7月任山东省水利厅厅长、党组书记,省供销社主任、党组书记。
1983年7月任中共济南市委副书记。1986年3月任中共济南市委副书记、济南市代理市长。
1986年6月任中共济南市委副书记、济南市市长。1983年至1988年先后当选为中共山东省第四次、第五次代表大会代表,中共山东省第四届委员会委员,中共济南市第四次、第五次代表大会代表,全国第七届人大代表,山东省第七届人大代表,济南市第十届人大代表。
1988年1月济南市第十届人民代表大会第一次会议上被选举为济南市市长。后任山东省政协副主席。
1992年,主持拆除了世界上唯一的哥特式建筑群落车站,从建成之日起就被称为远东第一站的济南老火车站。
还没有评论,来说两句吧...