十年间厦门共经历了五任市委书记 离任的四位全部晋升正部级
厦门是福建省辖地级市、副省级市、计划单列市、Ⅰ型大城市,是国务院批复确定的中国经济特区和东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。厦门是福建唯一的副省级城市,也是福建最早开放的地区。今天我们来一起了解下厦门这十年的市委书记发展情况,离任的四位全部晋升正部级,由此可见厦门的政治地位。
一、王蒙徽。王蒙徽,男,汉族,1960年1月生,江苏盐城人。王蒙徽在2013年到2016年担任厦门市委书记。担任厦门市委书记之前王蒙徽是福建省的副省长,之后从福建省委常委转任辽宁省委常委、沈阳市委书记。四个月后担任辽宁省委副书记兼任沈阳市委书记,一年以后升任住建部党组书记、部长成为正部级干部。五年以后成为一方大员,成为湖北省委书记。目前担任二十届中央委员、湖北省委书记、省人大常委会主任。
二、裴金佳。裴金佳,男,汉族,1963年8月生,福建安溪人。裴金佳在担任厦门市委书记之前工作经历都是在福建,从厦门市财政局科员成长为厦门市副市长。之后从厦门副市长出任南平市长。市委书记。2015年从南平市委书记升任厦门市长成为副部级干部,2016年成为厦门市委书记。两年后卸任厦门市委书记,来到了中央部委担任中央台办、国务院台办的副主任。2022年成长为正部级干部,担任退役军人事务部党组书记、部长。
三、胡昌升。胡昌升,男,汉族,1963年12月生,江西高安人。胡昌升在担任厦门市委书记之前是福建省委组织部部长,在2019年到2021年担任厦门市委书记。从厦门市委书记直接升任了黑龙江的省长,成为正部级干部。不到两年的时间离开了黑龙江,来到了甘肃出任了甘肃省委书记,成为主政一方的大员。目前是二十届中央委员、甘肃省委书记、省人大常委会主任。
1983年9月至1987年7月在厦门大学哲学系学习;1987年8月起参加工作;
1992年5月起历任共青团厦门市委办公室副主任、宣传部副部长、市直机关团工委书记、团市委常委;
1996年6月起历任厦门市委组织部研究室主任、电教办主任;
1998年10月起任厦门市委组织部正处(副局)级组织员、干部教育处处长(其间:2000年9月至2003年7月参加厦门大学行政管理专业硕士研究生学习);
2004年7月起任厦门市同安区委副书记;
2006年1月起任厦门市委副秘书长;
2006年8月起任厦门市委副秘书长,市机关事务管理局副局长(主持工作)、党委副书记;
2007年2月起任厦门市委副秘书长,市机关事务管理局局长;
2011年6月起任厦门市思明区人民政府副区长、代理区长。
2011年12月起任中共思明区委副书记、思明区人民政府区长。
2015年7月起任火炬高新区党工委书记、管委会主任。
厦门市委书记是谁
截至2020年11月18日,现任厦门市委书记是胡昌升。
胡昌升,男,汉族,1963年12月生,江西高安人,1986年1月加入中国共产党,1986年7月参加工作,在职研究生学历,历史学博士,副教授。
现任中共十九届中央候补委员,福建省委副书记、厦门市委书记。
胡昌升人物履历
1982.09—1986.07,成都地质学院资源与经济系地质矿产调查专业学习
1986.07—1991.01,成都地质学院地质矿产勘察系教师,团总支部副书记、书记
1991.01—1993.03,成都地质学院地质矿产勘察系学生党支部书记(副科级)
1993.03—1993.09,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记
1993.09—1994.01,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记、机关支部书记
1994.01—1997.02,成都地质学院资源与经济系党支部副书记
1997.02—2002.11,成都地质学院资源与经济系党总支书记(其间:1995.09—1998.07,四川联合大学经济学院政治经济学专业研究生课程班学习;1998.12—2002.11,挂任四川省成都市锦江区副区长)
2002.11—2003.01,四川省荥经县委书记
2003.01—2004.02,四川省荥经县委书记、县人大常委会主任(2000.09—2003.12,山东大学中国古代史专业研究生学习,获历史学博士学位)
2004.02—2005.10,四川省雅安市委常委、组织部部长
2005.10—2006.01,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记
2006.01—2006.10,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记、县人大常委会主任
2006.10—2006.11,四川省遂宁市委副书记
2006.11—2007.02,四川省遂宁市委副书记、代市长
2007.02—2012.02,四川省遂宁市委副书记、市长
2012.02—2012.04,四川省甘孜藏族自治州委副书记(正厅级)
2012.04—2015.06,四川省甘孜藏族自治州委书记?
2015.06—2017.07,青海省委常委、组织部部长
2017.07—2019.02,福建省委常委、组织部部长,兼省委党校校长、省委编委副主任
2019.02—2020.09,福建省委常委、厦门市委书记
2020.09—,福建省委副书记、厦门市委书记
中共第十九届中央候补委员, 中共十八大、十九大代表,第十一届全国人大代表,第十二届、十三届中共青海省委委员、常委,第十届中共福建省委委员、常委,福建省第十三届人大代表。
扩展资料:
截至2020年11月18日,厦门市委组成人员
市委成员:
中国共产党厦门市第十二届委员会书记:胡昌升
中国共产党厦门市第十二届委员会副书记:陈秋雄?
中国共产党厦门市第十二届委员会常务委员会委员:胡昌升、陈秋雄、叶重耕、蔡建新、林文生、张灿民、孙明忠、黄强、李伟华、倪超 (女)、黄文辉、陈沈阳?
纪委成员
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会书记:孙明忠
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会副书记:黄聪敏、周进、柯军
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会常务委员会委员:孙明忠、黄聪敏、周进、柯军、颜文聪、莫建鹰、张美彪、邓英志(女)、林志明
参考资料来源:
百度百科——中国共产党厦门市委员会
百度百科——胡昌升
还没有评论,来说两句吧...