福建省各地现任市委书记看看你知道几个
1、林宝金(福建省委常委、福州市委书记)
林宝金,1964年3月生于福建平和。他长期在省政府工作,后到南平、莆田任职,曾任市长、市委书记等。他还担任过福建省副省长。他现任福建省委常委、福州市委书记。
2、崔永辉(中央委员会候补委员,福建省委常委、厦门市委书记)
崔永辉,1970年11月生于湖北恩施。他在湖北工作了29年,在恩施、十堰、黄冈、荆州工作过,曾任市长、市委副书记等。他还担任过审计厅副厅长。2020年他调入福建,曾任副省长。他现任中央委员会候补委员,福建省委常委、厦门市委书记。
截止2020年10月,福州市委书记是王宁。2017年7月1日上午,福州召开全市领导干部大会,中共福建省委书记尤权在会上宣布,经中共福建省委研究决定,王宁同志任中共福州市委委员、常委、书记,兼任福州新区党工委委员、书记。
此前,担任中共福建省委副书记、福州市委书记的倪岳峰已于2017年6月初调任中共海关总署党组书记。
扩展资料:
王宁,1961年4月生,湖南湘乡人(辽宁沈阳人)。1983年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作。他有大学学位,是高级工程师。
建设部建设管理司(建设市场管理司)副巡视员(副科级);建设部建筑市场管理司副司长;住房和城乡建设部检查办公室副主任,主持工作(主任级);住房和城乡建设部人事司司长;住房和城乡建设部副部长;党组成员;中央治安综合管理委员会委员;
自2015年12月以来,他一直是中国共产党福建省委常委、组织部部长。
参考资料:中国新闻网-王宁任中共福州市委书记
厦门市委书记是谁
截至2020年11月18日,现任厦门市委书记是胡昌升。
胡昌升,男,汉族,1963年12月生,江西高安人,1986年1月加入中国共产党,1986年7月参加工作,在职研究生学历,历史学博士,副教授。
现任中共十九届中央候补委员,福建省委副书记、厦门市委书记。
胡昌升人物履历
1982.09—1986.07,成都地质学院资源与经济系地质矿产调查专业学习
1986.07—1991.01,成都地质学院地质矿产勘察系教师,团总支部副书记、书记
1991.01—1993.03,成都地质学院地质矿产勘察系学生党支部书记(副科级)
1993.03—1993.09,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记
1993.09—1994.01,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记、机关支部书记
1994.01—1997.02,成都地质学院资源与经济系党支部副书记
1997.02—2002.11,成都地质学院资源与经济系党总支书记(其间:1995.09—1998.07,四川联合大学经济学院政治经济学专业研究生课程班学习;1998.12—2002.11,挂任四川省成都市锦江区副区长)
2002.11—2003.01,四川省荥经县委书记
2003.01—2004.02,四川省荥经县委书记、县人大常委会主任(2000.09—2003.12,山东大学中国古代史专业研究生学习,获历史学博士学位)
2004.02—2005.10,四川省雅安市委常委、组织部部长
2005.10—2006.01,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记
2006.01—2006.10,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记、县人大常委会主任
2006.10—2006.11,四川省遂宁市委副书记
2006.11—2007.02,四川省遂宁市委副书记、代市长
2007.02—2012.02,四川省遂宁市委副书记、市长
2012.02—2012.04,四川省甘孜藏族自治州委副书记(正厅级)
2012.04—2015.06,四川省甘孜藏族自治州委书记?
2015.06—2017.07,青海省委常委、组织部部长
2017.07—2019.02,福建省委常委、组织部部长,兼省委党校校长、省委编委副主任
2019.02—2020.09,福建省委常委、厦门市委书记
2020.09—,福建省委副书记、厦门市委书记
中共第十九届中央候补委员, 中共十八大、十九大代表,第十一届全国人大代表,第十二届、十三届中共青海省委委员、常委,第十届中共福建省委委员、常委,福建省第十三届人大代表。
扩展资料:
截至2020年11月18日,厦门市委组成人员
市委成员:
中国共产党厦门市第十二届委员会书记:胡昌升
中国共产党厦门市第十二届委员会副书记:陈秋雄?
中国共产党厦门市第十二届委员会常务委员会委员:胡昌升、陈秋雄、叶重耕、蔡建新、林文生、张灿民、孙明忠、黄强、李伟华、倪超 (女)、黄文辉、陈沈阳?
纪委成员
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会书记:孙明忠
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会副书记:黄聪敏、周进、柯军
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会常务委员会委员:孙明忠、黄聪敏、周进、柯军、颜文聪、莫建鹰、张美彪、邓英志(女)、林志明
参考资料来源:
百度百科——中国共产党厦门市委员会
百度百科——胡昌升
永安市委历任书记
傅天宝,男,福建晋江人,1974年7月出生,中共党员,大学学历。现任福建省永安市委书记。永安市委书记黄建平,男,汉族。永安市委书记刘道崎。永安市委书记江兴禄。永安市委书记彭锦清。
永安在福建省三明市。
永安市,福建省辖县级市,由三明市代管,位于福建省中西部 ,地处东经116°56′-117°47′,北纬25°33′-26°12′之间。东接大田县,西邻连城县,南毗漳平市、新罗区,北与明溪县、三元区接壤。市中心距福州市280公里,离厦门市290公里。总面积2931平方公里。
还没有评论,来说两句吧...