黔南州六盘水市钟山区最新人事任免
黔南州人民政府关于袁敏等同志任职的通知
黔南州人民政府关于龙梅同志不再担任职务的通知
六盘水市钟山区人民政府关于黄煌等同志任免职的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,钟山产业园区管委会,区人民政府各部门、各直属机构,区属各企事业单位:
简历:
王健武,男,汉族,1963年6月生,贵州织金人,1980年11月参加工作,1986年12月加入中国共产党,贵州省委党校大学学历,工程硕士。
1980.11 -- 1983.01 中国人民解放军89301部队战士;
1983.01 -- 1983.09 贵州省六盘水市水城特区农机局工作员;
1983.09 -- 1988.12 贵州省六盘水市水城特区公安局秘书、科员;
1988.12 -- 1991.07 贵州省六盘水市钟山区公安分局办公室副主任(其间:1990.09--1991.07在贵州省公安干部管理学院学习);
1991.07 -- 1993.10 贵州省六盘水市钟山区公安分局钟山派出所所长;
1993.10 -- 1995.04 贵州省六盘水市钟山区公安分局钟山派出所所长(副科级);
1995.04 -- 1997.01 贵州省六盘水市钟山区公安分局副局长兼钟山派出所所长(正科级);
1997.01 -- 2000.05 贵州省六盘水市钟山区公安分局副局长(正科级);
2000.05 -- 2003.01 贵州省六盘水市公安局交警支队支队长;
2003.01 -- 2005.10 贵州省六盘水市公安局副局长兼交警支队支队长(2001.09--2003.04在贵州省委党校法律专业学习);
2005.10 -- 2006.04 贵州省公安厅交通管理局直属支队支队长;
2006.04 -- 2009.07 贵州省公安厅交通管理局党委委员、直属支队支队长;
2009.07 -- 2011.04 贵州省公安厅交通管理局(省交通警察总队)党委委员、副局长(副总队长)、直属支队支队长(2008.09--2010.06在武汉大学软件工程领域工程硕士专业学习);
2011.04 -- 2011.11 贵州省公安厅警务保障部部长;
2011.11 -- 2014.05 贵州省黔南州委常委、政法委书记,州公安局局长、党委书记;
2014.05 -- 贵州省公安厅党委委员、交通管理局党委书记、局长。
王建武,男,汉族,1956年10月生,河南孟州人,1989年6月加入中国共产党,1974年4月参加工作,郑州工学院水利工程系水利水电工程建筑专业毕业,大学本科学历,硕士学位。
原河南省水利厅党组副书记、副厅长。
付国祥的工作履历
1980年9月至1984年7月,在贵州师范大学体育系专业学习;
1984年7月至1986年11月,任六盘水市工业专科学校教师;
1986年11月至1991年7月,任六盘水市广播电视大学教师(其间:1985年9月至1987年6月在上海体育学院进修);
1991年7月至1992年2月,任六盘水市钟山区纪委监察局秘书科工作员;
1992年2月至1993年8月,任六盘水市钟山区纪委监察局秘书科副科长;
1993年8月至1995年5月,任六盘水市钟山区纪委监察局综合室主任;
1995年5月至1996年1月,任六盘水市钟山区纪委常委、纪委监察局综合室主任;
1996年1月至1998年5月,任六盘水市钟山区汪家寨镇党委副书记;
1998年5月至2001年11月,任六盘水市钟山区汪家寨镇党委书记(其间:1998年9月至2001年7月在贵州省委党校法律专业学习<函授本科>);
2001年11月至2002年5月,任六盘水市钟山区委常委、纪委书记;
2002年5月至2006年8月,任盘县县委副书记、纪委书记;
2006年8月至2006年12月,任盘县县委副书记、常务副县长;
2006年12月至2009年6月,任盘县县委常委、常务副县长(2006年9月至2009年6月在贵州省委党校经济管理专业在职研究生班学习);
2009年6月至2010年3月,任水城县委副书记、副县长、代理县长;
2010年3月至2011年12月,任水城县委副书记、县长;
2011年12月至2012年6月,任水城县委副书记、县长,水城经济开发区党工委副书记;
2012年6月至2014年1月,任六盘水市钟山区委书记;
2014年1月至2014年5月,任盘县县委书记、红果经济开发区党工委书记、盘北经济开发区党工委书记;
2014年5月起,任六盘水市委常委,盘县县委书记、红果经济开发区党工委书记、盘北经济开发区工委书记。
还没有评论,来说两句吧...