安徽省各地现任市委书记
1、合肥市委书记
虞爱华,男,汉族,1965年9月生,安徽天长人,1989年7月参加工作,1988年10月加入中国共产党,安徽省委党校研究生学历,哲学学士学位。现任第二十届中央委员会候补委员,安徽省委常委、合肥市委书记,兼任合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)主任、合肥滨湖科学城(合肥滨湖新区)临时党委书记。
2、黄山市委书记
凌云,女,汉族,1964年7月出生,籍贯安徽肥东,出生地安徽界首。1988年5月加入中国共产党。1988年7月参加工作。研究生学历,经济学硕士。现任安徽省黄山市委书记,黄山军分区党委第一书记。
市长:张克俭,朱扬,刘建农,赵衡蘧,肖尚忠,张平,刘伟,詹夏来,宣林,沈卫国,陈树隆,杨敬农,潘朝晖,贺懋燮。
市委书记:郭体祥,李文英,傅大章,陈光琳,金庭柏,张平,田维谦,刘伟,詹夏来,陈树隆,高登榜,宋国权,潘朝晖。
扩展资料:
? 1、现任市长
贺懋燮,男,1963年8月出生,汉族,籍贯安徽凤台,1984年6月入党,1984年7月参加工作,省委党校研究生经济学专业。?
1984.07 大庆市工农教育办干事、大庆市委整党办联络员、大庆市工农教育办研究室副主任
1990.08 大庆市龙凤区委常委、组织部长,区委常委、副区长?
1996.09 大庆市龙凤区委副书记、区长?
1998.11 大庆市龙凤区委书记?
2002.04 合肥市建委副主任、党组成员?
2004.11 合肥市蜀山区委副书记、代区长,区委副书记、区长?
2006.06 合肥市包河区委书记、区人大常委会主任、合肥市滨湖新区建设指挥部副指挥长?
2009.04 安徽省精神文明建设指导委员会办公室主任(副厅级)
2010.10 安徽省委宣传部副部长(兼)、省精神文明建设指导委员会办公室主任?
2017.05 芜湖市委副书记,市政府党组书记?
2017.06 芜湖市委副书记,市政府党组书记、副市长、代理市长?
2017.07 芜湖市委副书记,市政府党组书记、市长?
2、现任市委书记
?潘朝晖,男,汉族,安徽歙县人,中国科学技术大学行政管理专业毕业,管理学硕士,1968年3 月出生,1986年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党。?
1983.09 休宁师范学校学生?
1986.07 歙县教委赴长陔讲师团成员?
1987.07 歙县城关小学教师?
1988.05 歙县政府办秘书科秘书、副科长、科长(期间:1989.04-1989.10挂职任歙县岔口乡乡长助理;1986.07-1989.07在安徽师范大学汉语言文学专业专科自学考试学习;1990.08-1992.12在中央党校函授本科班经济管理专业学习)
1994.01 歙县县委办公室副主任(期间:1995.04-1995.07挂职任江苏南通平潮镇镇长助理
1996.04 歙县县委办公室副主任兼政研室主任
1996.12 黄山市计委副主任
1999.03 黄山市委办公室副主任?
2000.12 黄山市委副秘书长?
2001.06 黄山市委副秘书长、办公室主任?
2002.01 共青团安徽省委副书记、党组成员(期间:2004.06-2006.06在安徽师范大学汉语言文学专业本科自考学习;2004.09-2004.12在省委党校第42期市厅级干部进修班学习)?
2006.12 安徽省委政策研究室副主任 (期间:2006.08-2007.08挂职任国家开发银行安徽省分行副行长;2007.06-2007.08在北京大学、伦敦政治经济学院等联合举办的全球公共管理高级培训班学习)?
2008.11 安徽省委副秘书长?
2011.04 芜湖市委副书记?
2011.05 芜湖市委副书记,市委党校校长(兼)、芜湖经济技术开发区党工委第一书记 (期间:2009.09-2011.11在中国科学技术大学行政管理专业学习;2012.07获管理学硕士学位)?
2013.03 芜湖市委副书记,市政府代市长,市政府党组书记,市委党校校长(兼)、芜湖经济技术开发区党工委第一书记?
2013.05 芜湖市委副书记,市政府市长,市政府党组书记,市委党校校长(兼)、芜湖经济技术开发区党工委第一书记?
2013.10 芜湖市委副书记,市政府市长,市政府党组书记,芜湖经济技术开发区党工委第一书
2014.05 芜湖市委副书记,市政府市长,市政府党组书记?
2017.04 芜湖市委书记,市政府市长,市政府党组书记,省江北产业集中区党工委第一书记(兼
2017.06 芜湖市委书记,省江北产业集中区党工委第一书记(兼)
2017.07 芜湖市委书记、市人大常委会主任,省江北产业集中区党工委第一书记(兼)
参考资料:贺懋燮 简历
参考资料:潘朝晖 简历
宋卫平的个人履历
1970年12月北京军区工程兵215团战士;
1974年4月起历任北京军区守备5师18团排长、副连长、指导员、高炮营副教导员;
1979年8月至1981年1月在石家庄高级步兵学校政治队学习,毕业后任北京军区守备5师教导队教导员;
1983年4月,北京军区守备5师19团政委;1985年8月任陆军24集团军司令部直工处处长(其间:1985年9月至1988年7月参加石家庄高级陆军学校大专函授政治指挥专业学习);
1989年9月,来安县见习副县长(1989年1月至11月在北京大学经济学院进修);1992年3月任来安县委副书记(其间:1994年9月至1995年7月参加省委党校县处级干部培训班学习);
1996年5月,明光市委副书记、代市长;
1996年9月,安徽省明光市委书记;
1998年5月,安徽省滁州市副市长、明光市委书记;1998年8月任滁州市副市长;
1998年12月,安徽省滁州市委常委、副市长;2001年4月任滁州市委副书记、代市长;
2002年2月,安徽省滁州市委副书记、市长;
2004年2月,安徽省省交通厅厅长、党组书记(2003年9月至2006年7月参加省委党校在职研究生班经济管理专业学习);
2007年11月,安徽省阜阳市委书记;
2008年1月,安徽省阜阳市委书记、市人大常委会主任;
2012年7月,安徽省阜阳市委书记、市人大常委会主任,阜阳合肥现代产业园区党工委第一书记(兼);
2013年1月,安徽省人大常委会副主任
中共十八大代表。十届全国人大代表。中共八届、九届省委委员。
童怀伟的人物履历
1976年01月至1978年02月,怀远县包集公社知青;
1978年02月至1980年02月,在安师大宿州专科学校数学专业学习,毕业留校任数学系学生辅导员;
1980年06月至1981年09月,任安徽农学院淮北分校农经系团总支书记;
1981年09月至1986年01月,任安徽省省轻工业厅综合计划处副处长(其间:1984年2月至1986年1月挂职任临泉县副县长);
1986年01月至1988年03月,起历任安徽省黄山市(县级)市委副书记、代市长、市长;
1988年03月至1990年12月,任安徽省黄山市黄山区委副书记、区长;
1990年12月至1992年03月,任安徽省黄山风景区管委会副书记、主任助理;
1992年03月至1993年04月,任安徽省黄山风景区管委会副主任(副厅级);
1993年04月至1995年11月,任安徽省马鞍山市副市长;
1995年11月至1998年03月,任安徽团省委书记、党组书记;
1998年03月至1998年05月,任安徽省滁州市委副书记、代市长;
1998年05月至1998年09月,任安徽省滁州市委副书记;
1998年09月至2000年03月,任安徽省委副秘书长;
2000年03月至2005年06月,任安徽省环保局局长、党组书记(1998年8月至2000年12月参加中央党校函授学院本科班党政专业学习;1999年5月至2001年12月参加安徽工商管理学院工商管理专业学习;2002年1月至2003年1月在中央党校一年制中青班学习;2003年3月至2005年1月在中央党校研究生院在职研究生班法学理论专业学习);
2005年06月至2005年08月,任安徽省池州市委书记;
2005年08月至2011年12月,任安徽省池州市委书记、市人大常委会主任;
2011年12月至2012年01月,任安徽省宣城市委书记,
2012年01月至2013年01月,任安徽省宣城市委书记、市人大常委会主任;
2013年01月至2013年02月,任安徽省政协副主席,宣城市委书记。
2013年02月至2013年06月,任安徽省政协副主席。
2013年6月——安徽省政协副主席、安徽省总工会主席。
赵正永的人物履历
1968年11月至1970年11月,安徽省宣城地区水阳乡双丰村上山下乡知青;
1970年11月至1974年10月,安徽省马钢公司修理部机动车间工人,秘书科秘书;
1974年10月至1977年08月,在中南矿冶学院材料系金属物理专业学习;
1977年08月至1979年06月,安徽省马钢公司钢铁研究所物理室技术干部,复查办办事员;
1979年06月至1982年08月,任安徽省马钢公司钢铁研究所团委副书记,马钢公司团委副书记、书记;
1982年08月至1983年05月,任共青团安徽省马鞍山市委书记、党组书记;
1983年05月至1985年09月,任安徽省马鞍山市委常委、团市委书记(其间:1983年09月至1985年07月,在中央党校第一期中青年干部培训班学习);
1985年09月至1988年03月,任安徽省马鞍山市委常委、秘书长;
1988年03月至1992年05月,任安徽省马鞍山市委副书记;
1992年05月至1993年04月,任安徽省黄山市委副书记;
1993年04月至1998年04月,任安徽省黄山市委书记,黄山军分区第一书记、第一政委;
1998年04月至2000年05月,任安徽省公安厅厅长、党委书记,武警安徽省总队第一书记、第一政委;
2000年05月至2001年06月,任安徽省委政法委书记,省公安厅厅长、党委书记,武警安徽省总队第一书记、第一政委;
2001年06月至2005年01月,任陕西省委常委、政法委书记(其间:2002年09月至2003年01月,在中央党校省部级干部进修班学习);
2005年01月至2005年08月,任陕西省委常委,省人民政府副省长、党组副书记,省委政法委书记;
2005年08月至2010年05月,任陕西省委常委,省人民政府副省长、党组副书记,预备役141师第一政委(其间:2006年11月至2007年01月,在中央党校省部级干部进修班学习;2007年09月至2007年12月,在美国哈佛大学研修班学习);
2010年05月至2010年06月,任陕西省委副书记,省人民政府副省长、党组副书记,预备役141师第一政委;
2010年06月至2011年01月,任陕西省委副书记,省人民政府副省长、代省长、党组书记,预备役141师第一政委;
2011年01月至2012年12月,任陕西省委副书记,省人民政府省长、党组书记;
2012年12月至2013年01月,任陕西省委书记,陕西省军区党委第一书记;
2013年01月至2016年03月,任陕西省委书记、省人大常委会主任,陕西省军区党委第一书记。
中共十五大、十六大、十七大、十八大代表,中共十八届中央委员,十一届全国人大代表,陕西省第十二次党代会代表,陕西省十二届人大代表。
安徽省六安市历任市委书记
六安市历任市长:
2017.12 - 至今? ? 叶露中? ??
2012.07 - 2017.12? ? 毕小彬? ??
2012.02 - 2012.07? 毕小彬(代市长)? ??
2008.06 - 2012.02? ? 张韶春? ??
2008.04 - 2008.06? ? 张韶春(代市长)? ??
2005.03 - 2008.02? ? 汤林祥? ??
2005.01 - 2005.03? ? 汤林祥(代市长)? ??
2003.06 - 2004.12? ? 叶成文? ??
2000.03 - 2003.06? ? 倪发科??
六安市历任市委书记:
2011.04 - 至今? ? 孙云飞? ??
2008.02 - 2011.04? ? 汤林祥? ??
2003.06 - 2008.01? ? 倪发科? ??
2002.11 - 2003.06? ? 倪发科? ??
2000.06 - 2002.11? ? 洪文虎?
扩展资料:? ?
1、叶露中,男,汉族,安徽巢湖人,大学学历,经济学学士,讲师,1963年5月出生,1986年7月参加工作,1984年5月加入中国共产党。现任安徽省六安市委副书记,市政府市长、党组书记。
2、孙云飞,男,汉族,1962年8月生,安徽明光人,1984年7月参加工作,1986年3月加入中国共产党,大学学历,高级管理人员工商管理硕士学位,助理研究员。现任安徽省委常委、六安市委书记。
3、1999年9月,六安撤地设市,原县级六安市分设为金安区、裕安区。六安,安徽省地级市。位于安徽省西部,别称“皋城”,处于长江与淮河之间,大别山北麓,长江三角洲经济区西翼,地理意义上的“皖西”特指六安。
参考资料:百度百科-叶露中
参考资料:百度百科-孙云飞
??
? ?
还没有评论,来说两句吧...