曾智广西合浦人任钦州市委常委市委秘书长
广西人事动态(NEWS):8月27日,国家自然科学基金委员会咨询委员会在我校国际交流中心222多功能同声传译会议室召开专题会议。
中国科学院院士、中国科学院技术科学部主任、国家自然科学基金委员会咨询委员会主任杨卫主持,钦州市委书记林冠、校党委书记韩峻峰出席会议并介绍相关情况。自治区科技厅党组成员姚作芳,钦州市委常委、秘书长曾智,市委常委、副市长范英杰,广西中医药大学校长姚春,学校副校长黄鹄,校党委常委、副校长唐高华参加会议。
中国工程院院士、中国工程院信息与电子工程学部主任卢锡城,中国科学院院士、中国科学院科学普及教育工作委主任、复旦大学原校长杨玉良,中国工程院院士、中国工程院医药卫生学部主任、天津中医药大学名誉校长张伯礼等咨询委员会委员,国家自然科学基金委员会党组成员、秘书长韩宇,国家自然科学基金委员会计划与政策局副局长姚玉鹏等,咨询专项课题组成员及自治区科技厅有关同志出席会议。
中国工程院院士,中国工程院机械与运载工程学部主任,大连理工大学校长、党委副书记郭东明在线上参会。
1974.05——1976.12,广西临桂县插队知青
1976.12——1978.09,广西地矿局第一地质大队二分队安装工人
1978.09——1983.12,广西地矿局第一地质大队政治处宣传干事
1983.12——1986.10,广西桂林光学仪器厂政工科宣教干事(其间:1984.09—1986.06,在广西大学哲学系政治理论专业干部专修科学习)
1986.10——1987.05,广西桂林光学仪器厂工会副主席
1987.05——1987.09,广西桂林光学仪器厂工会副主席兼政工科科长
1987.09——1988.08,广西桂林光学仪器厂工会主席兼政工科科长
1988.08——1989.04,广西桂林光学仪器厂党总支副书记兼工会主席
1989.04——1991.11,广西桂林光学仪器厂党总支书记兼工会主席
1991.11——1993.06,广西桂林星火机械厂党委书记
1993.06——1993.09,广西桂林星火机械厂党委书记兼第一副厂长
1993.09——1997.11,广西桂林市秀峰区委常委、副区长(其间:1996.11—1997.11,任广西桂林市农村基层组织建设工作队阳朔工作团团长,挂任广西阳朔县委副书记)
1997.11——1998.03,广西桂林市秀峰区委副书记、代区长
1998.03——2001.12,广西桂林市秀峰区委副书记、区长(其间:1999.07—2001.10,在广西师范大学在职研究生班中国近现代史专业学习)
2001.12——2004.01,广西桂林市政府党组成员、秘书长,政府机关党委书记
2004.01——2005.01,广西钦州市委常委、政法委书记(试用期一年)
2005.01——2007.07,广西钦州市委常委、政法委书记
2007.07——2008.11,广西南宁市副市长
2008.11——2009.12,广西南宁市委常委、副市长
2009.12——2010.03,广西南宁市委副书记、副市长
2010.03——2012.06,广西南宁市委副书记、市委党校校长(兼)
2012.06——2013.10,广西壮族自治区党委统战部副部长,自治区工商联党组书记、常务副主席,自治区非公有制经济工作领导小组办公室主任
2013.10——2014.12,广西壮族自治区党委统战部副部长,自治区工商联党组书记、常务副主席,自治区非公有制经济工作领导小组办公室主任,自治区非公有制经济组织和社会组织党工委副书记(兼)
2014.12——2015.03,广西壮族自治区党委统战部副部长(正厅长级)
2015.03——,广西壮族自治区党委统战部副部长(正厅长级)、机关党委书记
广西自治区第十二届人大常委会委员
王德伦的获奖记录
国家教委科技进步三等奖(1992年);
辽宁省优秀教学成果二等奖(1997年);
辽宁省优秀教学成果一等奖(2001年) ;
大连市优秀教师(1998年) ;
宝钢优秀教师奖(2000年);
2.山东籍中国工艺美术大师
王德伦,1943年出生,中国工艺美术大师。曾在山东省工业干校工艺美术专业学习。在威海地毯一厂担任图案室主任、厂长、总经理等职,后山东威海进出口集团公司任副总经理。代表作有《群猫图》等。
3.广西钦州市委常委、市委秘书长
王德伦,男,汉族,1956年7月生,广西合浦人,1978年11月加入中国共产党,1974年12月参加工作,广西大学经济学院研究生班政治经济学专业毕业,在职研究生学历,经济师。
1974.12—1978.10 广西合浦县插队知青
1978.10—1980.10 广西农业机械化学校农机修理专业学习
1980.10—1982.06 广西合浦县环城公社农机站技术员
1982.06—1983.03 广西合浦县环城公社团委书记
1983.03—1985.06 共青团广西合浦县委副书记
1985.06—1988.06 共青团广西合浦县委书记(其间:1986.09—1988.06 在广西自治区党委党校八六级培训班政治专业学习)
1988.06—1988.11 共青团广西合浦县委干部
1988.11—1991.10 广西合浦县环珠宾馆总经理
1991.10—1992.03 广西钦州地区行署办公室干部 (1988.04—1992.02 参加广西高等教育自学考试法律专业学习)
1992.03—1992.05 广西钦州地区行署办公室督查科科长
1992.05—1993.03 广西钦州地区行署招待所所长(正科)
1993.03—1995.12 广西钦州地区行署招待所所长(副处)
1995.12—1997.02 广西钦州市人民政府招待所所长(副处)
1997.02—1997.06 广西钦州市商业局党组书记、局长
1997.06—2000.08 广西钦州市贸易局局长、党组书记 (1995.09—1997.07 在广西大学政治学院研究生班政治经济学专业学习)
2000.08—2000.10 广西钦州市计划委员会党组书记
2000.10—2001.10 广西钦州市计划委员会主任、党组书记
2001.11—2004.02 广西钦州市发展计划委员会主任、党组书记,市政府副秘书长(兼)
2004.02—2004.03 广西钦州市政府副市长、党组成员,钦州市发展计划委员会主任、党组书记,市政府副秘书长(兼)
2004.03—2005.01 广西钦州市政府副市长、党组成员,钦州市发展和改革委员会主任、党组书记
2005.01—2006.09 广西钦州市政府副市长、党组成员
2006.09—2006.11 广西钦州市委常委,市政府副市长、党组成员
2006.11—广西钦州市委常委、市委秘书长 。
李新元的人物履历
1980.12-1983.04,广西柳州空压机厂装配车间车工
1983.04-1984.04,广西柳州空压机厂团委干事
1984.04-1986.08,广西柳州空压机厂团委副书记(主持工作)
1986.08-1989.07,广西柳州空压机厂团委干事(其间:1987.09--1989.07,在广西柳州市委党校大专班工业企业经济管理专业脱产学习)
1989.07-1991.04,广西柳州压缩机总厂装配分厂调度员
1991.04-1993.01,广西柳州压缩机总厂装配车间副主任,装配分厂副厂长
1993.01-1994.06,广西柳州压缩机总厂装配分厂厂长
1994.06-1994.09,广西柳州压缩机总厂销售处处长
1994.09-1995.10,广西柳州压缩机总厂副厂长(试用)兼销售处处长
1995.10-1997.09,广西柳州压缩机总厂副厂长兼销售处处长
1997.09-1999.01,广西柳州联压机械集团有限公司董事、副总经理(1995.08--1997.12,在中央党校函授学院本科班经济管理专业学习;1995.09-1998.07,在中南民族学院经济管理专业本科班学习,获经济学学士学位)
1999.01-2001.05,广西柳州空压机集团有限公司董事、副董事长、总经理
2001.05-2002.07,广西柳州市工业控股有限公司临时党委委员、董事、总经理
2002.07-2003.03,广西柳州市工业控股公司党工委副书记、董事、总经理
2003.03-2003.04,广西柳州市工控公司党工委副书记、董事长、总经理,市中小企业信用担保有限公司董事长(兼)
2003.04-2004.05,广西柳州市经委党委副书记、主任,市工控公司党工委副书记、董事长,市中小企业担保公司董事长(兼)(2001.04——2004.05,在华中科技大学在职研究生班系统工程专业学习)
2004.05-2006.09,广西柳州市经委主任、党委副书记
2006.09-2007.09,广西柳州市发展和改革委员会主任、党组书记
2007.09-2009.04,广西来宾市副市长兼市工业园区管委会主任、党工委书记
2009.04-2011.08,广西自治区政府副秘书长,办公厅副主任、党组成员
2011.08-2011.09,广西梧州市委常委
2011.09-2013.01,广西梧州市委常委,市政府党组副书记、副市长
2013.01-2013.02,广西钦州市委副书记,中国—马来西亚钦州产业园区工委副书记(兼)
2013.02-2015.02,广西钦州市委副书记,代市长、市长、党组书记,中国—马来西亚钦州产业园区工委副书记(兼)
2015.02-2015.12,广西贵港市委副书记、市人民政府副市长、代理市长、市长、党组书记
2015.12-2016.01,广西贵港市委书记、市人大常委会主任候选人
2016.01-,广西贵港市委书记、市人大常委会主任
广西壮族自治区第十二届人大代表,钦州市第四届人大代表。
还没有评论,来说两句吧...