辽宁葫芦岛54岁县长被查处曾任县纪委书记工作32年落马
反腐新通报,8月8日晚间,从辽宁省葫芦岛市传来一位县长落马被查的消息,这个被查处的县长今年54岁,任职履历丰富,曾先后担任过市公安局局长、副市长、县纪委书记等职务,但却在任职期间,没有坚守住廉洁底线,做出了违纪违法的贪腐行为,于是如今落得个被查处的下场。
8月8日,据辽宁省权威部门发布消息称,辽宁省葫芦岛市绥中县原县长项继飞,因涉嫌严重违纪违法,目前正接受辽宁省有关部门的纪律审查和监察调查。
项继飞任职履历比较传奇,他是个科班警察出身,毕业于辽宁省警察专科学校,毕业后开始进入葫芦岛市公安局任职,从警24年,当上了县级市公安局局长的高位。
一、项继飞32年的工作履历
徐长宁、多吉罗布、杨业峰被查!吴学民、黄曦被开除
鲁网
2022-11-18 22:21山东鲁网官方帐号
关注
接受纪律审查和监察调查8个月之后,安徽省信用担保集团有限公司党委原书记、董事长吴学民被“双开”。
11月17日下午,安徽省纪委监委发布消息:经查,
吴学民身为长期从事金融工作的党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,三观极度扭曲,贪欲极度膨胀,置管党治党主体责任及金融安全于不顾,肆无忌惮,恣意妄为;
靠金融吃金融,公然利用融资贷款审批权、组织人事权,大搞权钱交易,甚至损公肥私,造成国有资产特别重大损失;
热衷觥筹交错,自我放纵,严重毒化其长期任职单位的政治生态。
纪监部门点评:吴学民严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪、国有公司人员滥用职权犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,性质严重、影响恶劣。
依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经中共安徽省纪委常委会会议研究并报安徽省委批准,决定给予吴学民开除党籍处分;由安徽省监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。
公开资料显示,吴学民出生于1968年2月,1990年7月参加工作,曾任中国建设银行报社理论部副主任,中国银联股份有限公司办公室副主任、安徽分公司总经理、战略发展与法律合规部总经理。2017年11月至2021年4月,吴学民担任徽商银行党委书记、董事长。2021年4月,调任安徽省信用担保集团有限公司党委书记、董事长。
今年3月18日,安徽省纪委监委发布了吴学民接受纪律审查和监察调查的消息。
包括吴学民在内,徽商银行已有三任前“一把手”相继落马。此番吴学民被“双开”的消息中提到,其热衷觥筹交错,自我放纵,严重毒化其长期任职单位的政治生态。
吴学民被查前的四个月,徽商银行首任董事长被查。2021年11月21日,安徽纪检监察网消息显示,日前,经安徽省委批准,安徽省纪委监委对省人大财经委原副主任委员、徽商银行原督导员戴荷娣严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
戴荷娣生于1952年10月,1970年6月参加工作,1998年3月起历任原合肥市商业银行党组副书记、副行长,党组书记、董事长、行长;2005年12月起历任徽商银行党委书记、董事长,督导员;2008年12月任安徽省人大财经委副主任委员、徽商银行督导员。2013年1月退休。
2022年5月30日,马鞍山市中级人民法院对戴荷娣犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪一案作出一审判决,以犯受贿罪判处其有期徒刑10年,并处罚金人民币50万元;以犯非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑5年,并处罚金人民币25万元;决定执行有期徒刑12年,并处罚金人民币75万元,对其违法所得予以追缴。
11月4日,安徽省纪委监委发布:安徽省人大常委会原常委、省人大农业与农村委员会原主任委员李宏鸣涉嫌严重违纪违法,目前正在接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。
李宏鸣出生于1957年,曾任安徽省政府发展研究中心副主任、主任,安徽省委副秘书长及安徽省委政研室主任,黄山市委副书记、市政府市长、党组书记、黄山风景区管委会主任,中共宿州市委书记,宿州市人大常委会主任。2013年7月起,李宏鸣加入徽商银行,担任该行执行董事及董事长。
西藏建工建材集团有限公司原董事长多吉罗布被查!曾获全国劳动模范荣誉表彰
据西藏自治区纪委监委消息:西藏建工建材集团有限公司原党委书记、董事长多吉罗布涉嫌严重违纪违法,目前正接受西藏自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
多吉罗布,男,藏族,1973年5月出生,籍贯西藏拉萨,中共党员,长安大学道路与铁道工程专业研究生毕业,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。2018年任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事长。曾于2020年11月获全国劳动模范荣誉表彰。
中国建设银行宁夏回族自治区分行原党委委员、副行长徐长宁被查
据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、陕西省纪委监委消息:中国建设银行宁夏回族自治区分行原党委委员、副行长徐长宁涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和陕西省监委监察调查。
徐长宁,1966年生于宁夏,1984年考入中央财政金融学院(现中央财经大学)基本建设财务与信用专业。曾任中国建设银行宁夏回族自治区分行党委委员、副行长。
颇为讽刺的是,徐长宁曾公开表示,“我的智商和精力都不容许我去做心里没底的不踏实的事情,对工作对人,真诚、宽容、踏实,实事求是。”
宣城市人大常委会主任杨业峰被查!
据安徽纪检监察网11月18日消息,宣城市人大常委会党组书记、主任杨业峰涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。
杨业峰简历
杨业峰,男,汉族,1962年12月出生,安徽肥东人,中共党员,1983年8月参加工作,省委党校研究生学历,工学学士。
1979.09-1983.08在安徽农学院农业机械专业学习;
1983.08-1985.07任安徽农学院农业机械系教师;
1985.07-1988.11任宣城地区行署人事局人才开发服务公司办事员、科员;
1988.11-1992.02任宣城地区行署人事局人才开发服务公司副区级秘书;
1992.02-1996.01任宣城地区人才交流中心副主任(正科)(其间:1995.09-1995.12参加宣城地委党校第五期中青年干部培训班学习);
1996.01-1998.01挂职担任泾县政府副县长;
1998.01-2001.09任泾县县委常委、组织部长;
2001.09-2002.06任泾县县委副书记、组织部长;
2002.06-2002.11任广德县委副书记、纪委书记;
2002.11-2005.12任广德县委副书记(其间:2004.03-2004.07参加省委党校第十六期中青年干部培训班学习);
2005.12-2006.01任旌德县委副书记、县政府副县长、代县长;
2006.01-2007.08任旌德县委副书记、县政府县长;
2007.08-2008.01任旌德县委书记、县人大党组书记;
2008.01-2011.04任旌德县委书记、县人大常委会主任(2005.09-2008.08 参加省委党校在职研究生班经济管理专业学习获研究生学历);
2011.04-2011.05任宣城市宣州区委书记;
2011.05-2011.09任宣城市宣州区委书记、区人大常委会主任;
2011.09-2012.12任宣城市委委员,宣州区委书记、区人大常委会主任;
2012.12-2014.01任宣城市委委员,宣州区委书记;
2014.01-2014.12任宣城市委委员、市人大常委会副主任、党组成员,宣州区委书记;
2014.12-2015.01任宣城市委常委、市人大常委会副主任、党组成员,宣州区委书记;
2015.01-2015.06任宣城市委常委、宣传部部长,宣州区委书记;
2015.06-2017.01任宣城市委常委、秘书长、宣传部长;
2017.01-2017.02任宣城市委常委、秘书长、宣传部长、市人大常委会副主任;
2017.02-2017.05任宣城市委常委、宣传部长,市人大常委会副主任、党组副书记;
2017.05-2020.01任宣城市人大常委会副主任、党组副书记;
2020.01-2020.04任宣城市人大常委会主任、党组副书记;
2020.04 - 任宣城市人大常委会主任、党组书记。
中国建设银行机构业务部原总经理黄曦,被开除党籍
据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、吉林省纪委监委11月18日消息:日前,中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、吉林省纪委监委对中国建设银行机构业务部原总经理黄曦严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
经查,
靠金融吃金融,公然利用融资贷款审批权、组织人事权,大搞权钱交易,甚至损公肥私,造成国有资产特别重大损失;
黄曦违反中央八项规定精神,收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡;
违反组织纪律,在干部选拔任用工作中,利用职权和职务上的影响为他人谋取利益;
违反廉洁纪律,帮助他人融资并收取财物。违反国家法律法规,利用职务上的便利,在授信融资过程中为他人谋取利益,通过银企“旋转门”等方式非法收受他人巨额财物,涉嫌受贿犯罪。
黄曦身为党员领导干部,丧失理想信念,背弃初心使命,目无党纪国法,以权谋私,以贷谋私,严重违反党的中央八项规定精神和廉洁纪律、组织纪律。在职时“提前筑巢”为信贷客户企业谋取利益,离职后“权力变现”在信贷客户企业领取高额“安家费”和薪酬,是银企“旋转门”式腐败的典型,构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪,且在党的十八大乃至十九大之后不收敛不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定,经中国建设银行党委研究,决定给予黄曦开除党籍处分,抄告其所在党组织;收缴其违纪所得;经吉林省纪委监委研究,决定将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,收缴其违法所得,所涉财物一并移送。
今年5月11日消息,黄曦被查。
公开简历显示,黄曦出生于1964年,曾长期在中国建设银行工作,先后任:公司业务部副总经理,集团客户部(营业部)副总经理,投资银行部副总经理、总经理,资产管理部(投资银行部)总经理等职。
2016年1月,她任中国建设银行机构业务部总经理,2018年7月辞职,4年后被查。
据媒体报道, 她从建行辞职后,曾到企业工作。
今年2月24日,中央第十巡视组向中国建设银行股份有限公司党委反馈巡视情况。
反馈指出,巡视也发现了一些问题,主要是:坚持党的领导不够到位,学习贯彻党的创新理论和习近平总书记重要指示批示精神仍有差距,服务实体经济和国家建设存在弱项,防控金融风险工作仍需加强,深化金融改革和完善内部治理还有不足,参与国际竞争能力有待增强;落实全面从严治党要求不够扎实,“两个责任”履行不够得力,严的氛围没有形成,对下级“一把手”管理监督不够严格,信贷、集中采购、新兴业务等重点领域存在廉洁风险,违反中央八项规定精神问题依然存在;落实新时代党的组织路线不够严实,党委领导班子整体功能有待提升,干部人才队伍建设存在短板,基层党建比较薄弱;整改责任没有压实,长效机制不够健全,有的问题整改不够到位。同时,巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索,已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。
黄曦简历
黄曦,女,汉族,1964年11月生,河北张家口人,在职研究生学历,1984年12月加入中国共产党,1986年7月参加工作。
1986年7月至2003年8月,先后在中国建设银行信贷管理部技改处、能源交通处、分行管理二处、业务综合处、信贷管理委员会、公司业务部中小企业业务管理中心任职;
2003年8月至2005年5月,任中国建设银行公司业务部副总经理;
2005年5月至2006年11月,任中国建设银行集团客户部(营业部)副总经理;
2006年11月至2013年2月,任中国建设银行投资银行部副总经理;
2013年2月至2015年2月,任中国建设银行投资银行部总经理;
2015年2月至2016年1月,任中国建设银行资产管理部(投资银行部)总经理;
2016年1月至2018年7月,任中国建设银行机构业务部总经理;
2018年7月辞职;
2022年5月被查。
原抚顺市新宾县县长被查了吗
答案:是的,原抚顺市新宾县县长王志勤已经被查了。具体查处原因及情况目前尚未公布。
解释:根据中央纪委国家监委网站公布的消息,2021年9月8日,原抚顺市新宾县县委副书记、县长王志勤涉嫌严重违纪违法,接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。目前,相关情况还在进一步调查中,具体情况有待进一步了解。
拓展:王志勤曾于2020年2月接替原任县长李卫兵,任新宾县县长。在此之前,他曾担任过抚顺市政府办公室副主任、抚顺市委组织部副部长、抚顺市委常委等职务。此次被查处,对于新宾县政府的工作和社会稳定都会产生一定的影响。
还没有评论,来说两句吧...